Mensagem (SF) n° 73, de 2000
- Autoria
- Presidência da República
- Natureza
- Indicação de Autoridade
Ementa:
Submete à apreciação do Senado Federal o nome da Senhora SOLANGE BEATRIZ PALHEIRO MENDES DE ALMEIDA, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, com mandato de quatro anos.
Situação Atual Tramitação encerrada
- Decisão:
- Aprovada pelo Plenário
- Último estado:
- 22/03/2000 - APROVADA
Participe
- Identificação:
- MSF 73/2000
- Autor:
- Presidência da República
- Data:
- 10/02/2000
- Descrição/Ementa
- Submete à apreciação do Senado Federal o nome da Senhora SOLANGE BEATRIZ PALHEIRO MENDES DE ALMEIDA, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, com mandato de quatro anos.
- Identificação:
- Avulso inicial da matéria
- Data:
- 02/01/2012
- Identificação:
- Parecer
- Data:
- 01/03/2000
- Local:
- Comissão de Assuntos Sociais
- Ação Legislativa:
- Reunida a Comissão, é aprovado a indicação da Senhora Solange Beatriz Palheiro Mendes de Almeida, para exercer o cargo de Diretora da Agência Nacional de Saúde Suplementar, com mandato de quatro anos, com vinte votos, sendo dezoito sim, ... | Veja a tramitação
Data | Documento oficial | Ação legislativa |
---|---|---|
23/03/2000 | Publicado no DSF Páginas 5189 | Aprovado o Parecer nº 143, de 2000, sem debates com o seguinte resultado SIM 61, NÃO 4 ABSTENÇÃO 3. À SSEXP para a devida comunicação à Presidência da República e posterior remessa do processado ao Arquivo. |
03/03/2000 | Publicado no DSF Páginas 4010-4011 | Leitura do parecer nº 143 de 2000-CAS (Relator: Senador Artur da Távola), favorável. À SSCLS. |
12/02/2000 | Publicado no DSF Páginas 2256-2264 | Leitura. À Comissão de Assuntos Sociais. |
Tramitação encerrada
- Origem externa:
- MSG 186/2000
- Data de Leitura:
- 10/02/2000
- Relatoria:
- CAS - (Comissão de Assuntos Sociais):
- Senador Artur da Tavola (encerrado em 22/12/2014)
- Indexação:
- INDICAÇÃO, SENADO, ESCOLHA, NOME, AUTORIDADE, CARGO PÚBLICO, DIRETOR, AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, (ANSS).
- 23/01/2012
- SF-SARQ - Secretaria de Arquivo
- Ação:
- Processo devolvido e arquivado.
- 17/01/2012
- SF-SGM - Secretaria-Geral da Mesa
- Ação:
- Devolvido ao Arquivo.
- 09/11/2011
- SF-SARQ - Secretaria de Arquivo
- Ação:
- ENCAMINHADO À SGM POR SOLICITAÇÃO.
- 26/03/2008
- SF-SARQ - Secretaria de Arquivo
- Ação:
- Devolvido.
- 25/03/2008
- SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
- Ação:
- Recebido neste Órgão, nesta data.
Devolvido ao Arquivo.
- 18/03/2008
- SF-SSARQ - Subsecretaria de Arquivo
- Ação:
- PROCESSO EMPRESTADO A SSCLSF
- 20/06/2000
- SF-SSARQ - Subsecretaria de Arquivo
- Ação:
- Processo arquivado
- 17/04/2000
- SF-PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
- Ação:
- Encaminhado ao Arquivo.
- 14/04/2000
- SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
- Ação:
- Publicado no D.O. nº 73, (Seção II), de 14.04.2000 pág,00002 , exonerar a Senhora Solange Beatriz Palheiro Mendes de Almeida, do cargo de Diretor da Superintendência de Seguros Privados, a partir de 31 de março de 2000, por ter sido nomeada para outro cargo público.
Ao Protocolo Legislativo com destino ao Arquivo.
- 30/03/2000
- SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
- Ação:
- Ofício nº 552/2000(SF), de 29.03.2000 ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República encaminhando a Mensagem nº 74/2000(SF), ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República participando a aprovação da escolha da Senhora Solange Beatriz Palheiro Mendes de Almeida.
flnºs 17 a 18.
- 22/03/2000
- SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
- Ação:
- RECEBIDO ÁS 18: 45 HS.
- 22/03/2000
- SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
- Situação:
- APROVADA
- Ação:
- Aprovado o Parecer nº 143, de 2000, sem debates com o seguinte resultado SIM 61, NÃO 4 ABSTENÇÃO 3.
À SSEXP para a devida comunicação à Presidência da República e posterior remessa do processado ao Arquivo. - Publicado no DSF Páginas 5189
- 15/03/2000
- SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
- Situação:
- INCLUÍDA EM ORDEM DO DIA
- Ação:
- Incluído em Ordem do Dia da Sessão Deliberativa Ordinária do dia 22.03.2000.
Discussão, em turno único.
- 15/03/2000
- SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
- Ação:
- Agendado para a sessão deliberativa ordinária de 22/03/2000.
- 03/03/2000
- SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
- Situação:
- PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
- Ação:
- Aguardando inclusão em Ordem do Dia..
- 02/03/2000
- SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
- Ação:
- Leitura do parecer nº 143 de 2000-CAS (Relator: Senador Artur da Távola), favorável.
À SSCLS. - Publicado no DSF Páginas 4010-4011
- 01/03/2000
- SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
- Situação:
- AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
- Ação:
- Encaminhado ao Plenário para leitura do parecer da CAS.
- 01/03/2000
- SF-CAS - Comissão de Assuntos Sociais
- Situação:
- APROVADO PARECER NA COMISSÃO
- Ação:
- Reunida a Comissão, é aprovado a indicação da Senhora Solange Beatriz Palheiro Mendes de Almeida, para exercer o cargo de Diretora da Agência Nacional de Saúde Suplementar, com mandato de quatro anos, com vinte votos, sendo dezoito sim, um não e uma abstenção. ( Fls. 13 a 15)
À SSCLSF, para as devidas providências. - Parecer
- 29/02/2000
- SF-CAS - Comissão de Assuntos Sociais
- Situação:
- PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO
- Ação:
- Devolvido pelo relator Senador Artur da Távola, com relatório concluindo que a Comissão dispõe dos elementos necessários para deliberar sobre a indicação.
- 14/02/2000
- SF-CAS - Comissão de Assuntos Sociais
- Situação:
- MATÉRIA COM A RELATORIA
- Ação:
- Ao Senhor Senador Artur da Távola, para relatar a presente matéria.
- 11/02/2000
- SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
- Ação:
- Leitura.
À Comissão de Assuntos Sociais. - Publicado no DSF Páginas 2256-2264
- 10/02/2000
- SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
- Ação:
- Encaminhado ao Plenário para leitura.
- 10/02/2000
- SF-PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
- Situação:
- AGUARDANDO LEITURA
- Ação:
- Este processo contém 12 (doze) folhas numeradas e rubricadas.
À SGM.
Última atualização de dados legislativos: 05/07/2020 18:36