Dados Pessoais
- Nome civil:
- Leomar de Melo Quintanilha
- Data de Nascimento:
- 23/10/1945
- Naturalidade:
- Goiânia (GO)
Participação em Comissões
Comissão | Início | Fim | Participação |
---|---|---|---|
MPV 206/2004 - MPV 206/2004 | 13/08/2004 | 18/09/2012 | Suplente |
MPV 209/2004 - MPV 209/2004 | 15/09/2004 | 18/09/2012 | Titular |
MPV 210/2004 - MPV 210/2004 | 15/09/2004 | 18/09/2012 | Titular |
MPV 212/2004 - MPV 212/2004 | 15/09/2004 | 18/09/2012 | Suplente |
MPV 213/2004 - MPV 213/2004 | 15/09/2004 | 18/09/2012 | Suplente |
MPV 2158/2001-35 - MPV 2158/2001-35 | 30/06/2000 | 12/09/2014 | Titular |
MPV 2159/2001-70 - MPV 2159/2001-70 | 28/06/2000 | 12/09/2014 | Suplente |
MPV 2160/2001-25 - MPV 2160/2001-25 | 28/06/2000 | 26/03/2003 | Suplente |
MPV 2160/2001-25 - MPV 2160/2001-25 | 27/03/2003 | 03/08/2004 | Titular |
MPV 2161/2001-35 - MPV 2161/2001-35 | 28/06/2000 | 12/09/2014 | Suplente |
MPV 2162/2001-72 - MPV 2162/2001-72 | 28/06/2000 | 12/09/2014 | Suplente |
MPV 2163/2001-41 - MPV 2163/2001-41 | 28/06/2000 | 12/09/2014 | Suplente |
MPV 2166/2001-67 - MPV 2166/2001-67 | 28/06/2000 | 11/06/2012 | Titular |
MPV 2168/2001-40 - MPV 2168/2001-40 | 28/06/2000 | 12/09/2014 | Titular |
MPV 2169/2001-43 - MPV 2169/2001-43 | 29/06/2000 | 12/09/2014 | Suplente |
MPV 2170/2001-36 - MPV 2170/2001-36 | 28/06/2000 | 12/09/2014 | Suplente |
MPV 2172/2001-32 - MPV 2172/2001-32 | 28/06/2000 | 12/09/2014 | Titular |
MPV 2173/2001-24 - MPV 2173/2001-24 | 28/06/2000 | 12/09/2014 | Titular |
MPV 2174/2001-28 - MPV 2174/2001-28 | 30/06/2000 | 12/09/2014 | Titular |
MPV 2177/2001-44 - MPV 2177/2001-44 | 24/08/2001 | 12/09/2014 | Suplente |
Fonte: Secretaria-Geral da Mesa