CE - Comissão de Educação e Cultura | 12/02/2009 | 22/12/2010 | Suplente |
CEDP - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | 13/03/2003 | 24/11/2005 | Titular |
CEDP - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | 05/12/2005 | 31/12/2006 | Titular |
CEDP - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | 06/03/2007 | 19/02/2008 | Suplente |
CEDP - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | 20/02/2008 | 01/04/2009 | Suplente |
CEDP - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | 14/07/2009 | 25/08/2009 | Titular |
CI - Comissão de Serviços de Infraestrutura | 19/02/2003 | 17/02/2005 | Titular |
CI - Comissão de Serviços de Infraestrutura | 18/02/2005 | 31/01/2007 | Titular |
CI - Comissão de Serviços de Infraestrutura | 06/02/2007 | 06/02/2007 | Titular |
CI - Comissão de Serviços de Infraestrutura | 12/02/2009 | 22/12/2010 | Suplente |
CMA - Comissão de Meio Ambiente | 06/02/2007 | 18/02/2007 | Suplente |
CMO - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização | 24/03/2011 | 08/04/2011 | Titular |
COCN - Conselho da Ordem do Congresso Nacional | 20/05/2004 | 02/02/2009 | Titular |
Compra de Votos - CPMI - Compra de Votos (Mensalão) - 2005 | 19/07/2005 | 16/11/2005 | Suplente |
CPIAPAGAO - CPI - Apagão Aéreo - 2007 | 15/05/2007 | 10/12/2007 | Titular |
CPIONGs - CPI - ONGs - 2007 | 22/08/2007 | 09/10/2007 | Suplente |
CPIONGs - CPI - ONGs - 2007 | 26/02/2008 | 27/05/2009 | Titular |
CPIPETRO - CPI - Petrobras - 2009 | 27/05/2009 | 17/12/2009 | Titular |
CPMI Ambulâncias - CPMI - Ambulâncias - 2006 | 21/06/2006 | 31/01/2007 | Titular |
CPMICorreios - CPMI - Correios - 2005 | 08/06/2005 | 31/01/2007 | Titular |