CAS - Comissão de Assuntos Sociais | 16/11/2011 | 30/01/2015 | Suplente |
CCAI - Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência | 22/02/2005 | 05/10/2005 | Titular |
CCAI - Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência | 08/09/2015 | 14/02/2017 | Titular |
CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania | 04/06/2008 | 11/02/2009 | Suplente |
CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania | 29/08/2011 | 31/08/2011 | Suplente |
CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática | 06/11/2007 | 19/02/2009 | Titular |
CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática | 19/02/2009 | 22/12/2010 | Suplente |
CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática | 22/02/2011 | 05/10/2011 | Suplente |
CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática | 18/10/2011 | 15/11/2011 | Suplente |
CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática | 16/11/2011 | 30/01/2015 | Suplente |
CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática | 25/02/2015 | 06/04/2016 | Titular |
CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática | 06/04/2016 | 10/02/2017 | Titular |
CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática | 09/03/2017 | 27/09/2017 | Suplente |
CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática | 27/09/2017 | 21/12/2018 | Suplente |
CDBL - Conselho do Diploma Bertha Lutz | 03/04/2007 | 11/02/2009 | Titular |
CDGN - Conselho da Comenda Dorina de Gouvêa Nowill | 01/07/2015 | 04/04/2017 | Titular |
CDH - Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa | 18/02/2005 | 19/10/2005 | Titular |
CDHIRI - Subcomissão Permanente da Igualdade Racial e Inclusão | 14/06/2005 | 31/01/2007 | Suplente |
CDH - Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa | 19/10/2005 | 31/01/2007 | Titular |
CDH - Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa | 13/02/2007 | 22/12/2010 | Titular |