CE - Comissão de Educação e Cultura | 06/02/2007 | 22/12/2010 | Titular |
CECTMCS - Subcomissão Permanente de Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social | 13/03/2007 | 30/09/2009 | Suplente |
CECTMCS - Subcomissão Permanente de Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social | 30/09/2009 | 22/12/2010 | Titular |
CE - Comissão de Educação e Cultura | 22/02/2011 | 15/11/2011 | Titular |
CE - Comissão de Educação e Cultura | 16/11/2011 | 30/01/2015 | Titular |
CE - Comissão de Educação e Cultura | 25/02/2015 | 10/02/2017 | Titular |
CE - Comissão de Educação e Cultura | 09/03/2017 | 27/09/2017 | Titular |
CE - Comissão de Educação e Cultura | 27/09/2017 | 21/12/2018 | Titular |
CEAPF - Comissão Especial para o Aprimoramento do Pacto Federativo 2015 | 26/05/2015 | 01/12/2015 | Titular |
CEAPF - Comissão Especial para o Aprimoramento do Pacto Federativo 2016 | 30/06/2016 | 22/12/2016 | Titular |
CEDN - Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional | 26/08/2015 | 30/06/2016 | Suplente |
CEDN - Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional | 05/07/2016 | 14/07/2016 | Suplente |
CEDN - Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional | 08/11/2016 | 22/12/2016 | Suplente |
CEI2016 - Comissão Especial do Impeachment 2016 | 25/04/2016 | 04/08/2016 | Suplente |
CI - Comissão de Serviços de Infraestrutura | 09/11/2005 | 31/01/2007 | Titular |
CI - Comissão de Serviços de Infraestrutura | 25/02/2015 | 05/05/2015 | Suplente |
CICLCC - Comenda de Incentivo à Cultura Luís da Câmara Cascudo | 27/11/2018 | 01/04/2019 | Titular |
CMA - Comissão de Meio Ambiente | 18/02/2005 | 20/10/2005 | Suplente |
CMA - Comissão de Meio Ambiente | 11/02/2009 | 19/02/2009 | Suplente |
CMA - Comissão de Meio Ambiente | 19/02/2009 | 04/03/2009 | Titular |