CDHIDO - Subcomissão Permanente do Idoso | 12/06/2009 | 22/12/2010 | Suplente |
CDH - Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa | 22/02/2011 | 15/11/2011 | Titular |
CDHEMRP - Subcomissão Temporária de Erradicação da Miséria e Redução da Pobreza | 18/05/2011 | 04/02/2013 | Suplente |
CDH - Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa | 16/11/2011 | 30/01/2015 | Titular |
CDH - Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa | 03/03/2015 | 10/02/2017 | Suplente |
CDHJT - Subcomissão Permanente de Justiça de Transição | 14/04/2015 | 10/02/2017 | Titular |
CDH - Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa | 07/11/2017 | 10/04/2018 | Suplente |
CDHC - Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara | 22/03/2012 | 06/03/2013 | Titular |
CDHC - Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara | 21/02/2014 | 19/05/2014 | Titular |
CDHC - Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara | 20/05/2014 | 31/01/2015 | Titular |
CDR - Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo | 11/02/2009 | 19/02/2009 | Titular |
CE - Comissão de Educação e Cultura | 30/01/2004 | 17/02/2005 | Titular |
CESCCI - Subcomissão Permanente de Cinema, Comunicação e Informática | 11/05/2004 | 17/02/2005 | Suplente |
CESCT - Subcomissão Permanente de Ciência e Tecnologia | 19/10/2004 | 17/02/2005 | Titular |
CE - Comissão de Educação e Cultura | 18/02/2005 | 20/10/2005 | Titular |
CECTCS - Subcomissão Permanente de Cinema, Teatro e Comunicação Social | 23/03/2005 | 19/10/2005 | Titular |
CESCCI - Subcomissão Permanente de Cinema, Comunicação e Informática | 06/04/2005 | 28/04/2005 | Titular |
CE - Comissão de Educação e Cultura | 09/11/2005 | 31/01/2007 | Suplente |
CESCT - Subcomissão Permanente de Ciência e Tecnologia | 18/10/2006 | 31/01/2007 | Titular |
CECTMCS - Subcomissão Permanente de Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social | 16/11/2006 | 31/01/2007 | Titular |