DJEM - Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes | 22/03/2011 | 06/03/2013 | Titular |
DJEM - Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes | 11/03/2013 | 31/01/2015 | Titular |
DJEM - Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes | 04/03/2015 | 31/03/2017 | Titular |
EMC45 - CMESP - Reforma Judiciário - 2004 | 31/12/2004 | 17/02/2005 | Titular |
ENERGIA - CMESP - Crise Energética - 2001 | 16/05/2001 | 20/08/2002 | Titular |
FUNDOS DE PENSÃO - Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - "Fundos de Pensão" - 2003 | 12/03/2004 | 03/12/2003 | Titular |
FUTEBOL - CPI - Futebol - 2000 | 17/10/2000 | 17/10/2000 | Suplente |
GPAZERBAIJÃO - Grupo Parlamentar Brasil - Azerbaijão | 06/08/2014 | 28/12/2018 | Titular |
GPCHINA - Grupo Parlamentar Brasil - China | 31/03/2015 | 28/12/2018 | Titular |
GPDINAMARCA - Grupo Parlamentar Brasil - Dinamarca | 09/07/2013 | 28/12/2018 | Titular |
GPESPANHA - Grupo Parlamentar Brasil - Espanha | 07/07/2011 | 28/12/2018 | Titular |
GPIRLANDA - Grupo Parlamentar Brasil - Irlanda | 31/03/2015 | 28/12/2018 | Titular |
GPMARROCOS - Grupo Parlamentar Brasil - Marrocos | 09/08/2017 | 28/12/2018 | Titular |
GPSÉRVIA - Grupo Parlamentar Brasil - Sérvia | 04/03/2015 | 28/12/2018 | Titular |
HABITAT 2 - CESP - Habitat 2 - 1996 | 16/04/1996 | 15/12/1997 | Suplente |
JUDICIÁRIO - CPI - Judiciário - 1999 | 08/04/1999 | 05/04/2000 | Titular |
MINER - CPI - Mineração - 1995 | 14/03/1995 | 03/06/1996 | Suplente |
MPV 151/2003 - MPV 151/2003 | 22/12/2003 | 18/09/2012 | Titular |
MPV 152/2003 - MPV 152/2003 | 19/01/2004 | 18/09/2012 | Titular |
MPV 153/2003 - MPV 153/2003 | 19/01/2004 | 18/09/2012 | Titular |