Rodrigo Cunha - AL
Bloco Parlamentar Independência - PODEMOS (Líder)
Período 2019-2027
Dados Pessoais
- Nome civil:
- Rodrigo Santos Cunha
- Data de Nascimento:
- 11/05/1981
- Naturalidade:
- Arapiraca (AL)
- Gabinete:
- Senado Federal Anexo 2 Ala Affonso Arinos Gabinete 07
- Telefones:
- (61) 3303-6083
- E-mail:
- sen.rodrigocunha@senado.leg.br
- Escritório de apoio:
- RUA SAMPAIO MARQUES, 25. SALA 816, EDIFÍCIO DELMAN EMPRESARIAL. PAJUÇARA, MACEIO, AL. CEP:57030-107
Participação em Comissões
Comissão | Início | Fim | Participação |
---|---|---|---|
FPSENN - Frente Parlamentar dos Senadores dos Estados do Norte e do Nordeste | 22/05/2019 | 31/01/2023 | Titular |
GPCHINA - Grupo Parlamentar Brasil - China | 21/05/2019 | 31/01/2023 | Titular |
GPCHINA - Grupo Parlamentar Brasil - China | 09/05/2023 | - | Titular |
GPRCOREIA - Grupo Parlamentar Brasil - República da Coreia | 02/03/2020 | 31/01/2023 | Titular |
GPRCOREIA - Grupo Parlamentar Brasil - República da Coreia | 19/04/2023 | - | Titular |
Fonte: Secretaria-Geral da Mesa